- 慧慧
-
现任贵州省遵义市政协秘书长。
1981年12月—1984年12月,贵州省习水县土城区工作员;
1984年12月—1986年09月,贵州省习水县土城区妇联干事;
1986年09月—1988年07月,贵州省遵义地委(市)党校学习;
1988年07月—1992年07月,贵州省习水县土城区统计员、组织干事;
1992年07月—1995年04月,贵州省习水县土城区党镇办主任;
1995年04月—1996年10月,贵州省习水县土城镇副镇长;
1996年10月—1997年03月,贵州省习水县桑木镇党委副书记;
1997年03月—1998年03月,贵州省习水县桑木镇党委副书记、镇长;
1998年03月—2000年10月,贵州省习水县妇联主席;
2000年10月—2006年09月,贵州省桐梓县县委常委、组织部长;
2006年09月—2009年12月,贵州省桐梓县委副书记;
2009年12月—2012年02月,贵州省遵义市政协副秘书长(分管常务工作,正县级);
2012年02月—,贵州省遵义市政协秘书长。